KRS 0000273496
NIP5992992130
REGON08013976700000
Nazwa"IMPERIAL INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIMPERIAL INVESTMENTS
Data rejestracji 01 lut 2007 (18 lat temu) 01 lut 2007
Data usunięcia 01 cze 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROBLA, 8, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 34251000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5992992130
data rejestracji 28 lis 2006
status Czynny
17109028510000000109382146
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
45109028510000000136599648
SANPL 35 Oddział w Warszawie
ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA
85102049000000890233022074
PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
87102049000000830233022041
PKO Centrum Bankowości Detalicznej - BIS
ul. Chłodna 52 00-872 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #452 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI, INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #551 USŁUGI HOTELARSKIE #552 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #555 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWCHRISTOPHER DAVID BUCKNALL
Beneficjent
CHRISTOPHER DAVID BUCKNALL
reprezentant
MARCIN BOROWSKI
Beneficjent
ARROWGLEN LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2007-02-01
2010-06-01
68501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.250,500 ZŁOTYCH
FRANK SCHNEIDER
Prokurent
2008-09-02
2009-02-10
SAMOISTNA
PAWEŁ WITOLD WITT
Prokurent
2008-09-02
2010-06-01
SAMOISTNA
THOMAS HENRY BUCKNALL
Prokurent
2008-09-02
2009-02-10
SAMOISTNA
LESZEK KOZŁOWSKI
Prokurent
2009-07-20
2010-06-01
PROKURA SAMOISTNA
CHRISTOPHER DAVID BUCKNALL
Beneficjent
WSPÓLNIK I PREZES ZARZĄDU URBA SEREN SP. Z O.O., W KTÓREJ POSIADA 50% UDZIAŁÓW, BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
MARCIN BOROWSKI
Beneficjent
WSPÓLNIK I PREZES ZARZĄDU LBO INVESTMENTS SP. Z O.O. POSIADAJĄCEJ 85% UDZIAŁÓW W URBA SP. Z O.O., POSIADAJĄCEJ 50% UDZIAŁÓW W URBA SEREN SP. Z O.O. BĘDĄCEJ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONKOWIE ZARZĄDU I PROKURENCI REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN Z NICH WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
ALUN BURNETT JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-01
2009-02-10
ALUN BURNETT JONES
PREZES
2009-02-10
2010-06-01
STEPHEN JOHN SMITH
WICEPREZES
2009-02-10
2009-10-05
KATARZYNA JAGODA WOŹNA
PREZES ZARZĄDU
2007-02-01
2009-02-10
DAVID JONATHAN FRANCIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-01
2010-06-01
FRANK SCHNEIDER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-10
2009-05-07
KATARZYNA JAGODA WOŹNA
CZŁONEK
2009-05-07
2009-07-20
THOMAS HENRY BUCKNALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-10
2009-05-07
2007-02-01
2007-04-11
WALCZAKA, 2A, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
2007-04-11
2008-03-05
GARBARY, 6, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie