KRS 0000312949
NIP5993062338
REGON08027801000000
Nazwa"KING INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKING INVESTMENTS
Data rejestracji 03 wrz 2008 (16 lat temu) 03 wrz 2008
Data usunięcia 18 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWY ŚWIAT, 60, WARSZAWA, 00-357, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIGREENACE LIMITED
Wspólnik
2008-09-03
2011-06-29
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.450,00 ZŁ;
ROSEGLEN LIMITED
Wspólnik
2008-09-03
2011-06-29
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.450,00 ZŁ
POINTCROWN LIMITED
Wspólnik
2008-09-03
2011-06-29
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.450,00 ZŁ
Wspólnik
2008-09-03
2009-10-28
253 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.650,00 ZŁ
32020325000000
VITABRIGHT LIMITED SPÓŁKA PRAWA CYPRYJSKIEGO (Z SIEDZIBĄ W PAPHOS)
Wspólnik
2009-10-28
2011-06-29
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.450,- ZŁ
VLIMDA LIMITED
Wspólnik
2011-06-29
2012-01-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,00 ZŁ
IPOPEMA 53 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2012-01-25
2012-09-18
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAWEŁ WITOLD WITT
Prokurent
2008-09-03
2011-02-16
PROKURA ODDZIELNA (SAMODZIELNA)
LESZEK MARIUSZ KOZŁOWSKI
Prokurent
2009-07-23
2011-02-16
SAMOISTNA
PIOTR OLBRYŚ
Prokurent
2011-02-16
2012-09-18
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM LUB PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW.
STEPHEN JOHN SMITH
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-03
2009-10-28
KATARZYNA JAGODA WOŹNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-03
2009-07-23
ALUN BURNETT JONES
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-03
2012-09-18
THOMAS HENRY BUCKNALL
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-09-03
2009-05-11
DAVID JONATHAN FRANCIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-05-11
2011-02-16
2008-09-03
2011-06-29
GROBLA, 8, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie