KRS 0000233143
NIP5262849325
REGON14009887800000
NazwaJALIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJALIA INVESTMENTS
Data rejestracji 27 kwi 2005 (19 lat temu) 27 kwi 2005
Data usunięcia 18 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SIENNA, 73, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#6522Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTU #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓWWspólnik
2005-04-27
2005-08-12
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁACZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH
01571658600000
ACCESSION FUND HOLDING BETA S.A.R.L.
Wspólnik
2005-08-12
2012-08-08
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ACCESSION REAL ESTATE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2012-08-08
2012-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
146188559
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
CHRISTOPH HEINRICH MAXIMILIAN BOELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-23
2012-12-18
ROBERT FRANK WIESE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-23
2012-12-18
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2005-04-27
2005-08-12
MANUEL HAUSER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-12
2005-10-18
JOCHEN SCHNIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-12
2011-03-16
DANIEL ENGELHARDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-18
2009-04-23
TATIANA COHEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-12
2009-04-23
EVA WEBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-12
2009-04-23
ALEXANDER KRATZEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-16
2012-12-18
PAUL BENNISON
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-23
2012-12-18
2005-04-27
2005-06-20
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-20
2005-08-12
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-28
2012-01-12
PL. PIŁSUDSKIEGO, 1, WARSZAWA, 00-078, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie