KRS 0000071816
NazwaBAYER CROPSCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBAYER CROPSCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaBAYER CROPSCIENCE GMBH
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 07 wrz 2004 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PUŁAWSKA, 303, WARSZAWA, 02-785, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego BRUNINGSTRASSE, 50, FRANKFURT NAD MENEM, D-65926, FRANKFURT AM MAIN, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHALICJA IWONA MICHALCZYK
Likwidator
2003-01-10
2003-11-05
ANNA GRAŻYNA DAWIDEK
Likwidator
2003-11-05
2004-09-07
WOLFGANG WELTER
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
BERTRAND MEHEUT
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
BERNHARD LUDERS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
PETER ANTOSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
THIERRY AMAT
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
PETRA BRUGGEMANN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
PASCAL HOUSSET
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
BERNARD LEROUX
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
GERHARD LOHFINK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
HANS VON OLFERS
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2004-09-07
ELKE SIMON
Prokurent
2001-12-19
2004-09-07
PROKURA ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB Z INNYM PROKURENTEM.
DAVID RICHER
Prokurent
2001-12-19
2003-11-05
PROKURA ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB Z INNYM PROKURENTEM.
BURGHARD SANDIG
Prokurent
2001-12-19
2003-11-05
PROKURA ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB Z INNYM PROKURENTEM.
JURGEN ULBRICH
Prokurent
2001-12-19
2003-11-05
PROKURA ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB Z INNYM PROKURENTEM.
GUNTHER FALCKE
Prokurent
2001-12-19
2004-09-07
PROKURA ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB Z INNYM PROKURENTEM ORAZ PRAWO DO ZBYWANIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH.
STEFFEN GUNTHER
Prokurent
2001-12-19
2003-11-05
PROKURA ŁĄCZNIE Z JEDNYM DYREKTOREM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB Z INNYM PROKURENTEM.
HEINRICH RUPRECHT VON STILLFRIED RATTONITZ
Prokurent
2003-11-05
2004-09-07
PROKURA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
ROLF DECKER
Prokurent
2003-11-05
2004-09-07
PROKURA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
GERHART MARCHAND
Prokurent
2003-11-05
2004-09-07
PROKURA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM
HARTMUT GLASER
DYREKTOR ODDZIAŁU
2001-12-19
2003-01-10
2001-12-19
2003-01-10
AVENTIS CROPSCIENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ODDZIAŁ W POLSCE
2001-12-19
2003-01-10
AVENTIS CROPSCIENCE GMBH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie