KRS 0000062547
REGON01302826700000
NazwaDIL POLSKA KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDIL POLSKA KRAKÓW
Data rejestracji 16 lis 2001 (23 lata temu) 16 lis 2001
Data usunięcia 24 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#45 BUDOWNICTWO #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMA #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMIJAROSŁAW ADAM WALEWSKI
Likwidator
2005-08-04
2006-11-24
BLI OSTEUROPA BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. OBJEKT DANZIG KG
Wspólnik
2001-11-16
2003-03-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH
BLI BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. OBJEKT KRAKAU KG
Wspólnik
2003-03-24
2006-11-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,-ZŁ
KLAUSPETER SECK
Prokurent
2004-08-12
2005-08-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
FRANZ GEORG HOMPESCH
Prokurent
2004-08-12
2005-08-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
JAROSŁAW ADAM WALEWSKI
Prokurent
2001-11-16
2003-07-04
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
DETLEF GLORFELD
Prokurent
2002-12-16
2004-08-12
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KLAUS FEINEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2004-02-25
INGOLF HELLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2004-08-12
STEPHAN ROGGENKAMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2002-12-16
JAROSŁAW ADAM WALEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-04
2005-08-04
HOLGER MATTON
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-12
2005-08-04
DETLEF GLORFELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-12
2005-08-04
HANS-BERND VOR DEM ESCHE
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-16
2005-08-04
2001-11-16
2003-03-24
"I DIL POLSKA LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-24
2005-08-04
"DIL POLSKA KRAKÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie