KRS 0000559575
NIP5223030242
REGON36161262800000
NazwaSENTER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSENTER INVESTMENTS
Data rejestracji 26 maj 2015 (9 lat temu) 26 maj 2015
Data usunięcia 12 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HRUBIESZOWSKA, 2, WARSZAWA, 01-209, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHHANNU TAPANI KANANEN
Beneficjent
1964-10-14
PAWEŁ ŁUKASZ PAWLUKIEWICZ
reprezentant
Wspólnik
2015-05-26
2016-02-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
01571658600000
SUPERNOVA JV S.A R.L.
Wspólnik
2016-02-08
2020-11-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ANTS PRÜMMEL
Likwidator
2020-05-19
2020-11-12
HANNU TAPANI KANANEN
Beneficjent
POSIADANIE 100% UDZIAŁÓW W AASA HOLDING OY, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SUPERNOVA JV S.AR.L., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SENTER INVESTMENTS SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
CHRISTIAN GUY GAUNT
PREZES ZARZĄDU
2015-05-26
2016-02-08
TOMASZ STANISŁAW KWIECIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2016-02-08
2017-01-09
PAWEŁ ŁUKASZ PAWLUKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2017-01-09
2020-05-19
2015-05-26
2020-05-19
SENTER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-26
2016-02-08
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-08
2017-02-09
SIENNA, 64, WARSZAWA, 00-825, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie