KRS 0000219067
NIP7772803760
REGON63462219100000
NazwaSOLARIS COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLARIS COMPONENTS
Data rejestracji 13 paź 2004 (20 lat temu) 13 paź 2004
Data usunięcia 17 gru 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OBORNICKA, 46, BOLECHOWO-OSIEDLE, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2910A PRODUKCJA SILNIKÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) ORAZ DO CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2910B PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #2910C PRODUKCJA AUTOBUSÓW #2910D PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW #2910E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #2920Z PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP #2931Z PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH #2932Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.KRZYSZTOF OLSZEWSKI
Likwidator
2009-09-22
2010-12-17
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
Wspólnik
2004-10-13
2010-12-17
510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁOTYCH
SOLANGE OLSZEWSKA
Wspólnik
2004-10-13
2010-12-17
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA OLSZEWSKA
Wspólnik
2004-10-13
2005-11-23
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.000,00 ZŁ
JAN OLSZEWSKI
Wspólnik
2004-10-13
2005-11-23
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 19.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-10-13
2009-09-22
ZBIGNIEW WŁODARCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-13
2008-02-08
ALLAART STERN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-08
2009-09-22
2004-10-13
2008-02-08
BUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-02-08
2009-09-22
SOLARIS COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-10-13
2005-11-23
OBORNICKA, 1, BOLECHOWO, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie