KRS 0000271059
NIP7772958161
REGON30048139000000
NazwaBUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaBUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO
Data rejestracji 03 sty 2007 (18 lat temu) 03 sty 2007
Data usunięcia 23 paź 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres OBORNICKA, 46, BOLECHOWO-OSIEDLE, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7485Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2007-01-03
2008-10-23
63462219100000
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
Wspólnik
2007-01-03
2008-10-23
KRZYSZTOF OLSZEWSKI
Prokurent
2007-01-03
2008-10-23
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, TJ. BUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF OLSZEWSKI (UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI) ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU ZBIGNIEW WŁODARCZAK (UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU).
Członek Organu Reprezentacji
2007-01-03
2008-10-23
63462219100000
2007-01-03
2008-10-23
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-01-03
2008-10-23
BUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ & CO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-01-03
2008-10-23
OBORNICKA, 46, BOLECHOWO-OSIEDLE, 62-005, OWIŃSKA, POLSKA
2007-01-03
2008-10-23
7414A - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2007-01-03
2008-10-23
7414B - ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
2007-01-03
2008-10-23
7415Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
2007-01-03
2008-10-23
7430Z - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2007-01-03
2008-10-23
7440Z - REKLAMA
2007-01-03
2008-10-23
7485Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
2007-01-03
2008-10-23
7487A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW
2007-01-03
2008-10-23
7450A - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
2007-01-03
2008-10-23
7487B - DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2007-01-03
2008-10-23
8042B - KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie