KRS 0000316656
NIP6772319621
REGON12080705000000
NazwaSPM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPM
Data rejestracji 06 lis 2008 (16 lat temu) 06 lis 2008
Data usunięcia 16 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZYGMUNTA MIŁKOWSKIEGO, 7, KRAKÓW, 30-349, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772319621
data rejestracji 25 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAŁGORZATA MICHALCEWICZ
Beneficjent
MARCIN ROBERT RAMS
reprezentant
KATARZYNA ANNA KRAUZE
Prokurent
2009-02-12
2009-09-14
ŁĄCZNA Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Wspólnik
2008-11-06
2012-07-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ)
35718984800000
Wspólnik
2012-07-23
2017-12-18
1000 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ
00387197100000
MARCIN ROBERT RAMS
Wspólnik
2017-12-18
2020-05-27
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.5000 ZŁ
MACIEJ POTACZAŁA
Wspólnik
2017-12-18
2020-05-27
490 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.5000 ZŁ
Wspólnik
2020-05-27
2021-04-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
00387197100000
MAŁGORZATA MICHALCEWICZ
Beneficjent
OSOBA KONTROLUJĄCA PODMIOT DOMINUJĄCY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z NICH, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
MARCIN RAMS
PREZES ZARZĄDU
2015-10-09
2021-04-16
MAREK JAKUB GROLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-06
2009-02-12
MIROSŁAW FABRYCZNY
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-12
2010-08-06
ADAM ANTONI MĄCZKA
PREZES
2008-11-06
2015-06-15
MACIEJ MĄCZKA
WICEPREZES
2008-11-06
2012-07-23
2008-11-06
2011-10-10
SENTOPARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-11-06
2016-09-08
WŁOŚCIAŃSKA, 2 B, KRAKÓW, 30-138, KRAKÓW, POLSKA
2016-09-08
2017-12-18
UL. ZYGMUNTA MŁYNARSKIEGO, 15, KRAKÓW, 30-135, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie