KRS 0000117006
REGON27689532000000
Nazwa"REPORTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREPORTER
Data rejestracji 12 cze 2002 (22 lata temu) 12 cze 2002
Data usunięcia 29 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NIEDŹWIEDZINIEC, 10 B, CHORZÓW, 41-515, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2850000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #45 BUDOWNICTWO #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #551 USŁUGI HOTELARSKIE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #7440 REKLAMA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMMARIUSZ KLIMEK
Wspólnik
2002-06-12
2007-06-29
5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550.000,00 ZŁ
ANITA DIANA CZARNECKA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2007-06-29
ARLETA DARIA SZAPIEL
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2006-04-26
MARCIN PIOTR JUZOŃ
Członek Organu Nadzoru
2006-04-25
2007-06-29
MARIUSZ KLIMEK
Członek Organu Nadzoru
2006-04-26
2007-06-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JET WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ KLIMEK
PREZES ZARZĄDU
2002-06-12
2006-04-26
ANDRZEJ JERZY GAWEŁCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-12
2003-06-16
ANITA DIANA CZARNECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-06-16
2003-11-21
MARIUSZ STANISŁAW PIAZZA
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-04-25
2006-04-26
MAREK JAKUB GROLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2006-08-01
MAREK JAKUB GROLIK
PREZES ZARZĄDU
2006-08-01
2007-06-29
KATARZYNA PIETRYKA SWOBODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2007-06-29
ANDRZEJ JERZY GAWEŁCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-25
2007-06-29
IRENEUSZ ROMAN MIETELSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-04-26
2006-07-03
KATARZYNA MAŁGORZATA SOBSTYL
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-26
2006-07-03
2002-06-12
2004-03-22
KADECKA, 5 A, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
2004-03-22
2007-01-10
KRAKOWSKA, 19, CHORZÓW, 41-503, CHORZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie