KRS 0000278297
NIP9452079039
REGON12043984600000
NazwaSALWATOR BSR MOGILSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSALWATOR BSR MOGILSKA
Data rejestracji 06 kwi 2007 (17 lat temu) 06 kwi 2007
Data usunięcia 31 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRATYSŁAWSKA, 1A, KRAKÓW, 31-201, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5530A RESTAURACJE #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNAWspólnik
2007-04-06
2007-07-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ
35153876200000
Wspólnik
2007-07-23
2011-05-31
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
12005645300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZYGMUNT SUŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-04-06
2007-07-23
ANDRZEJ BRODOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-23
2011-05-31
BARTŁOMIEJ PIOTR SIECZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-07-23
2008-08-18
TOMASZ SKIBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-18
2011-03-28
MARCIN RAMS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-28
2011-05-31
2007-04-06
2007-07-23
SIEWNA, 18, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie