KRS 0000068243
REGON35720435800000
NazwaVISTULA MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVISTULA MARKET
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Data usunięcia 04 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, -, KRAKÓW, -, -, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAVISTULA SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-12-04
2018-06-04
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
351001329
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM- JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY,ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ MAREK ŻMIJEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-21
2005-04-07
MIECZYSŁAW JÓZEF STAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-07-21
2005-04-07
PIOTR ANTONI KASPRZAK
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2002-02-21
ROMUALD SUŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2002-06-27
PAWEŁ MATUSZCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-02-21
2002-06-27
ROMAN WENZL
PREZES ZARZĄDU
2002-06-27
2003-07-21
MICHAŁ ANTONI WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-21
2005-04-07
2001-12-04
2005-04-07
NADWIŚLAŃSKA, 13, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie