KRS 0000109569
REGON29209503700000
NazwaVESTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVESTIO
Data rejestracji 26 kwi 2002 (22 lata temu) 26 kwi 2002
Data usunięcia 14 kwi 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKOWSKA, 49, STASZÓW, 28-200, STASZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#1822A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA #1822B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5241Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5243Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6312C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH #1754Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1772Z PRODUKCJA OKRYĆ DZIANYCH I SZYDEŁKOWYCH #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5250Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5274Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9301Z SERWIS WYPOŻYCZANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ ŁĄCZNIE Z WYPOŻYCZANIEM I PIELĘGNACJĄ INNYCH SYSTEMÓW TEKSTYLNYCH JAK BIELIZNY GŁADKIEJ, ROLEK RĘCZNIKOWYCH,WYCIERACZEK,ŚCIEREK I.T.P. #6311C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWYPAWEŁ MARIAN MATUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2002-07-29
GRZEGORZ KAROL OSZCZYPAŁA
Członek Organu Nadzoru
2007-11-07
2011-04-14
RYSZARD STANISŁAW BRODA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2003-01-16
MIECZYSŁAW JÓZEF STAREK
Członek Organu Nadzoru
2002-04-26
2005-10-05
ZBIGNIEW MACIOSZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-07-29
2002-09-09
ROMAN WENZL
Członek Organu Nadzoru
2002-09-09
2003-01-16
MICHAŁ ANTONI WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2004-06-29
MATEUSZ MAREK ŻMIJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-01-16
2004-06-29
ANDRZEJ KULCZYCKI
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2005-10-05
ERWIN BAKALARZ
Członek Organu Nadzoru
2004-06-29
2005-10-05
Wspólnik
2002-04-26
2005-04-28
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁ
35100132900000
GRZEGORZ KAROL OSZCZYPAŁA
Wspólnik
2005-04-28
2010-06-30
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
STANISŁAW OSZCZYPAŁA
Wspólnik
2005-04-28
2010-06-30
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
ELŻBIETA BOGUSŁAWA GÓRNIAK
Wspólnik
2005-04-28
2010-06-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ADAM JAN OSZCZYPAŁA
Wspólnik
2010-06-30
2010-07-26
552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 276 000,00 ZŁ
DAMIAN GÓRNIAK
Wspólnik
2010-06-30
2010-07-26
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46 000,00 ZŁ
STANISŁAW OSZCZYPAŁA
Likwidator
2010-10-05
2011-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAK DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ KAROL OSZCZYPAŁA
WICEPREZES
2006-03-31
2007-11-07
MAGDALENA JOANNA OSZCZYPAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-07
2009-01-30
ELŻBIETA BOGUSŁAWA GÓRNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-07
2009-01-30
KRZYSZTOF WACŁAW KASPRZAK
PREZES
2009-01-30
2009-07-23
STANISŁAW OSZCZYPAŁA
PREZES ZARZĄDU
2009-07-23
2010-10-05
STANISŁAW OSZCZYPAŁA
PREZES
2002-04-26
2009-01-30
RYSZARD PIOTR MARSZALSKI
WICEPREZES
2002-04-26
2002-09-09
2002-04-26
2005-10-05
"STASZÓW BEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-10-05
2010-10-05
VESTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie