KRS 0000428178
NIP5272680626
REGON14622401900000
NazwaPARK HANDLOWY WOŁOMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARK HANDLOWY WOŁOMIN
Data rejestracji 26 lip 2012 (12 lat temu) 26 lip 2012
Data usunięcia 16 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 65/79, WARSZAWA, 00-697, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10654050,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUJAN JÓZEF MYSZK
Wspólnik
2012-07-26
2014-08-26
95.887 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.794.350,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-08-29
2014-08-26
31.962 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.598.100,00 ZŁOTYCH
01494011700000
BARBARA MYSZK
Wspólnik
2012-08-29
2014-08-26
85.232 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.261.600,00 ZŁOTYCH
FABRYKA WOLOMIN LIMITED
Wspólnik
2014-08-26
2015-09-18
213081 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.654.050,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2015-09-18
2017-01-16
213.081 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.654.050,- ZŁOTYCH
36207016400000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM DO SPRAW INWESTYCJI LUB WICEPREZES DO SPRAW INWESTYCJI ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CRAIG BOSHARD
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2017-01-16
BEATA KIJOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-03
2014-06-02
BEATA KIJOWSKA
WICEPREZES SPÓŁKI DS. INWESTYCJI
2014-06-02
2015-03-05
PIOTR WASILEWSKI
WICEPREZES SPÓŁKI DS. INWESTYCJI
2015-03-05
2015-09-18
BOGDAN CONSTANTIN DANCAU
PREZES ZARZĄDU
2015-03-31
2015-09-18
SPIROS NOUSSIS
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2017-01-16
JAN JÓZEF MYSZK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-26
2015-03-31
MAREK ROBERT MYSZK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-29
2015-06-15
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
WICEPREZES DO SPRAW INWESTYCJI
2015-09-18
2017-01-16
2012-07-26
2015-09-18
PAŃSKA, 96, WARSZAWA, 00-837, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie