KRS 0000599350
NIP5252645153
REGON36364628700000
NazwaACE SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaACE SPV 2
Data rejestracji 28 sty 2016 (9 lat temu) 28 sty 2016
Data usunięcia 23 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO, 11A, WARSZAWA, 01-527, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252645153
data rejestracji 29 mar 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPAWEŁ JERZY JAMORSKI
reprezentant
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
Wspólnik
2016-01-28
2020-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
12067196800000
PAWEŁ JERZY JAMORSKI
Likwidator
2020-01-20
2020-11-23
DARIUSZ MAREK MIŁEK
Beneficjent
POSIADA 90% UDZIAŁÓW, TJ. 9000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 900 000 ZŁ W SPÓŁCE LIBRA PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP: 6772308882) BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ PĘKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2018-12-05
GRZEGORZ PĘKALSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-05
2020-01-20
ARNE BONGENAAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2018-10-12
MICHAŁ JAN GAWRON
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2018-10-12
TOMASZ JAKUB SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-28
2018-10-12
2016-01-28
2020-01-20
ACE SPV 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-01-28
2018-10-12
GWIAŹDZISTA, 7A, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie