KRS 0000562982
NIP5252621589
REGON36177051100000
NazwaKARUZELA BLIZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKARUZELA BLIZNE
Data rejestracji 15 cze 2015 (9 lat temu) 15 cze 2015
Data usunięcia 27 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO, 11A, WARSZAWA, 01-527, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWWspólnik
2015-06-15
2017-01-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
12304740800000
ALEKSANDER BABIUCH
Wspólnik
2017-01-05
2019-01-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
GRZEGORZ PĘKALSKI
Wspólnik
2017-01-05
2022-09-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ.
PAWEŁ JERZY JAMORSKI
Likwidator
2020-11-23
2022-09-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JANUSZ BOTOREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-15
2017-01-05
GRZEGORZ PĘKALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-15
2019-01-21
GRZEGORZ PĘKALSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-01-21
2020-11-23
ALEKSANDER BABIUCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-05
2019-01-21
2015-06-15
2017-01-05
GALERIA WRZEŚNIA KARUZELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-01-05
2020-11-23
KARUZELA BLIZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-15
2018-10-30
UL. GWIAŹDZISTA, 7A, WARSZAWA, 01-651, WARSZAWA, POLSKA
2018-10-30
2019-01-21
UL. LUDWIKA MIEROSŁAWSKIEGO, 11A, WARSZAWA, 01-527, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie