KRS 0000046733
NIP6771754013
REGON35122597400000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO INFORMATYCZNE COMPASS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO INFORMATYCZNE COMPASS LIWIDACYJNEJ
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 22 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres LEA, 114, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 453250,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 453250,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji9065
Dane podatkowe
NIP 6771754013
data rejestracji 07 mar 1997
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sty 2020
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEFLORIAN BOLESŁAW ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2021-06-22
PAWEŁ STANISŁAW KRÓL
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2021-06-22
ADAM ARTUR AUGUSTYNOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2021-06-22
SŁAWOMIR ŚWIDERSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-02
2007-12-28
JANUSZ GERARD SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-28
2010-12-14
ADAM JEZIOREK
Członek Organu Nadzoru
2010-12-14
2013-10-11
ZBIGNIEW MASŁOŃ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2005-04-27
JANUSZ GERARD SOBCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2007-10-02
MAŁGORZATA MARIA GRAD
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2007-10-02
FRANCISZEK WOJCIECH GRYBOŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2007-10-02
MAŁGORZATA ANISIMOWICZ
Powiernik
2014-07-01
2021-06-22
ANDRZEJ MITRĘGA
Kurator
2015-05-25
2021-06-22
LUDWIK WALUŚ
Prokurent
2002-08-02
2014-07-01
PROKURA ŁĄCZNA
JERZY ALEKSANDER SZAREK
Prokurent
2011-07-21
2013-01-10
PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
JERZY STANISŁAW HUCZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2015-05-19
PIOTR RYSZARD MYSZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-02
2005-04-27
PIOTR RYSZARD MYSZKA
WICEPREZES
2005-04-27
2013-07-29
2001-09-21
2014-07-01
PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO INFORMATYCZNE COMPASS SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie