KRS 0000053850
REGON09297441400000
NazwaWERS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaWERS DESIGN LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 paź 2001 (23 lata temu) 17 paź 2001
Data usunięcia 22 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 6, CHMIELNIKI, 86-061, BRZOZA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 73500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#2212Z WYDAWANIE GAZET #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6023Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY #6024 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY #6711Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5248B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGOGRZEGORZ MEIER
Wspólnik
2001-10-17
2003-12-12
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW MATYASZCZYK
Wspólnik
2001-10-17
2003-12-12
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOLANTA BOŻENA PAWLAK
Wspólnik
2001-10-17
2003-05-20
20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
GRZEGORZ MODRZEJEWSKI
Wspólnik
2003-12-12
2006-09-07
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ALEKSANDRA MEIER
Wspólnik
2006-09-07
2011-02-22
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ ( DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JAROSŁAW KRAJKA
Wspólnik
2006-09-07
2011-02-22
47 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.500,00 ZŁ ( DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĘCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW MATYASZCZYK
Wspólnik
2006-09-07
2011-02-22
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ ( DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ALINĄ STANISŁAWĄ SENS
ALINA STANISŁAWA SENS
Wspólnik
2006-09-07
2011-02-22
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ ( DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ ZE ZBIGNIEWEM MATYASZCZYK
HELENA MARIA MATYASZCZYK
Wspólnik
2003-12-12
2006-09-07
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
JOACHIM FRANZ
Powiernik
2008-07-22
2011-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
GRZEGORZ MEIER
PREZES ZARZĄDU
2001-10-17
2007-03-06
GRZEGORZ MEIER
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-03-06
2008-06-02
ZBIGNIEW MATYASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-06
2011-02-22
ZBIGNIEW MATYASZCZYK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2004-05-25
2007-03-06
2001-10-17
2003-12-12
"WERS" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-12-12
2009-05-07
WERS DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-17
2004-09-28
MORAWSKA, 5, BYDGOSZCZ, 85-167, BYDGOSZCZ, POLSKA
2004-09-28
2007-03-06
OŁOWIANA, 10, BYDGOSZCZ, 85-461, BYDGOSZCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie