KRS 0000007465
NIP1132282349
REGON01717196100000
Nazwa4 PI SPÓŁKA Z 0GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa4 PI SPÓŁKA Z 0GRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 maj 2001 (23 lata temu) 09 maj 2001
Data usunięcia 16 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GÓRCZEWSKA, 53, WARSZAWA, 01-401, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132282349
data rejestracji 23 sty 2001
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUKATARZYNA GRYCIUK KRZYWDA
Wspólnik
2001-05-09
2006-09-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
OLAF KACPRZYCKI
Wspólnik
2001-05-09
2010-05-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 PLN
EWA TERESA ZDZITOWIECKA
Wspólnik
2006-09-22
2016-06-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 ZŁOTYCH
ANDRZEJ ZDZITOWIECKI
Wspólnik
2010-05-26
2016-06-06
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000 ZŁOTYCH
MIRZAYEV OZOD RAHMATOVICH
Wspólnik
2016-06-06
2020-11-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEDNOOSOBOWO
ANDRZEJ ZDZITOWIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2014-10-17
KATARZYNA GRYCIUK KRZYWDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2006-09-22
ANDRZEJ ZDZITOWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2010-09-30
ANDRZEJ ZDZITOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-17
2017-09-05
OLAF KACPRZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-09
2010-05-26
BARTŁOMIEJ ANDRZEJ ŁATKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-22
2009-05-21
WOJCIECH JÓZEF KREFT
PREZES ZARZĄDU
2010-09-30
2011-04-29
EWA TERESA ZDZITOWIECKA
PREZES ZARZĄDU
2011-06-22
2012-02-23
WOJCIECH JÓZEF KREFT
PREZES ZARZĄDU
2012-02-23
2014-10-17
BOŻENA JADWIGA BEYER
PREZES ZARZĄDU
2017-09-05
2020-11-16
2001-05-09
2006-09-22
STYKI, 20, WARSZAWA, 03-928, WARSZAWA, POLSKA
2006-09-22
2009-05-21
MIŃSKA, 63, WARSZAWA, 03-828, WARSZAWA, POLSKA
2009-05-21
2016-06-06
NIEKŁAŃSKA, 27, WARSZAWA, 03-924, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie