KRS 0000119337
REGON27192367700000
NazwaZAKŁADY METALURGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaZAKŁADY METALURGICZNE
Data rejestracji 20 cze 2002 (22 lata temu) 20 cze 2002
Data usunięcia 28 wrz 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KONSTYTUCJI, 61, BYTOM, 41-905, BYTOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 80000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#2710Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW ŻELAZA #2310A WYTWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA #2751Z ODLEWNICTWO ŻELIWA #3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3320A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DO TELEFONI I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2415Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH #2416Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH #2625Z PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH POZOSTAŁYCH #2666Z PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH POZOSTAŁYCH #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUJÓZEF MARUSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-09-28
KAZIMIERZ PORĘBSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-09-28
WERNER LEON BIENEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-09-28
ZBIGNIEW JERZY KANIUK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-09-28
TOMASZ ANTONI KĘDZIORA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-09-28
MARCIN PAWEŁ KLIMAS
Członek Organu Nadzoru
2002-06-20
2005-09-28
TOMASZ ANTONI KĘDZIORA
Wspólnik
2002-06-20
2005-09-28
228 UDZIAŁÓW X 50 ZŁ = 11.400 ZŁ
MARCIN PAWEŁ KLIMAS
Wspólnik
2002-06-20
2005-09-28
292 UDZIAŁY X 50 ZŁ = 14.600 ZŁ
ZBIGNIEW ANTONI BOMBAŁA
Wspólnik
2002-06-20
2005-09-28
332 UDZIAŁY X 50 ZŁ = 16.600 ZŁ
STANISŁAW RYSZARD CHURAS
Wspólnik
2002-06-20
2005-09-28
331 UDZIAŁY X 50 ZŁ = 16.550 ZŁ
ANDRZEJ JAN DUBNO
Wspólnik
2002-06-20
2005-09-28
349 UDZIAŁÓW X 50 ZŁ = 17.450 ZŁ
MIROSŁAW MOZDŻEŃ
Powiernik
2002-06-20
2005-09-02
ANDRZEJ JAN DUBNO
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-06-20
2005-09-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ZBIGNIEW ANTONI BOMBAŁA
PREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2005-09-28
ANDRZEJ JAN DUBNO
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2005-09-28
STANISŁAW RYSZARD CHURAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-06-20
2005-09-28
2002-06-20
2005-09-28
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-06-20
2005-09-28
ZAKŁADY METALURGICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2002-06-20
2005-09-28
KONSTYTUCJI, 61, BYTOM, 41-905, BYTOM, POLSKA
2002-06-20
2005-09-28
2710Z - PRODUKCJA SURÓWKI ŻELAZA I SKŁADNIKÓW DO JEJ PRODUKCJI
2002-06-20
2005-09-28
2310A - WYTWARZANIE PRODUKTÓW KOKSOWANIA WĘGLA
2002-06-20
2005-09-28
2751Z - PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁU HUTNICZEGO
2002-06-20
2005-09-28
2310A - PRODUKCJA PALIW BEZDYMNYCH
2002-06-20
2005-09-28
3310A - PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH, URZĄDZEŃ, PRZYRZĄDÓW I APARATÓW MEDYCZNYCH
2002-06-20
2005-09-28
3320A - PRODUKCJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH I LABORATORYJNYCH
2002-06-20
2005-09-28
2415Z - PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
2002-06-20
2005-09-28
2416Z - PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
2002-06-20
2005-09-28
2625Z - PRODUKCJA WYROBÓW CERAMICZNYCH
2002-06-20
2005-09-28
2666Z - PRODUKCJA WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie