KRS 0000107305
NIP6312179590
REGON27384925800000
Nazwa"INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaINSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH
Data rejestracji 23 kwi 2002 (22 lata temu) 23 kwi 2002
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CHORZOWSKA, 44B, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 881260,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 881260,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji88126
Dane podatkowe
NIP 6312179590
data rejestracji 01 kwi 1998
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMIROSŁAW LAKWA
Beneficjent
MIROSŁAW LAKWA
reprezentant
MARCIN JAN BAJORSKI
Prokurent
2005-09-08
2008-04-23
ŁĄCZNA
LESZEK PIOTR LITWIN
Prokurent
2008-04-23
2013-11-20
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARCIN JAN KIN
Prokurent
2011-09-09
2016-07-19
PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA ALINA CYRUS
Prokurent
2016-07-19
2018-01-02
PROKURA SAMOISTNA
JAN CHOJCAN
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2002-07-08
BOGDAN JERZY NEY
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2018-09-04
JAN WACŁAW RUDOMINA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2021-02-18
TOMASZ ANTONI KĘDZIORA
Członek Organu Nadzoru
2002-04-23
2021-02-18
ANDRZEJ STANISŁAW KSIĘŻNY
Członek Organu Nadzoru
2002-05-24
2011-09-09
WOJCIECH KRZYSZTOF WYDRYCHIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2002-07-08
2010-09-13
LESZEK BLACHA
Członek Organu Nadzoru
2010-09-13
2018-09-04
MARIUSZ KAZIMIERZ ADAMCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-09-09
2014-11-19
AGNIESZKA DOMINIKA ADAMCZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2014-11-19
2021-02-18
JANUSZ ADAM KOTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2018-09-04
2021-02-18
MIROSŁAW LAKWA
Powiernik
2018-01-29
2021-02-18
MIROSŁAW LAKWA
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI SPRAWUJĄCY ZARZĄD NAD MAJĄTKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ANDRZEJ STANISŁAW SAMBURA
PREZES ZARZĄDU
2002-04-23
2021-02-18
TERESA ANNA WESOŁOWSKA TANNENBERG
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2004-10-11
BOGUSŁAW AMBROŻY CZAPLICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-04-23
2021-02-18
WŁODZIMIERZ JERZY KESSLER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-11
2008-04-23
MARCIN JAN BAJORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-23
2011-09-09
MARCIN JAN BAJORSKI
WICEPREZES
2011-09-09
2021-02-18
2002-04-23
2018-01-29
"INSTYTUT SYSTEMÓW PRZESTRZENNYCH I KATASTRALNYCH" SPÓŁKA AKCYJNA
2002-04-23
2003-09-17
WINCENTEGO POLA, 16, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
2003-09-17
2018-01-02
DWORCOWA, 56, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie