KRS 0000177666
REGON47207144800000
Nazwa"MONA CLASSIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONA CLASSIC
Data rejestracji 27 paź 2003 (21 lat temu) 27 paź 2003
Data usunięcia 03 gru 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6307000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (42)
#2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5119Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5141Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH #5142Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #5145Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5233Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH #5242Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5261Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ #5262A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5262B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #5263Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #6024C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7482Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM. #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #1823Z PRODUKCJA BIELIZNY #1824Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAMAREK JULIUSZ PASTWA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2007-12-03
PIOTR MARCIN KUREK
Członek Organu Nadzoru
2004-09-21
2007-12-03
PIOTR MILLER
Członek Organu Nadzoru
2004-09-21
2007-12-03
KATARZYNA PASTWA
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2007-12-03
GRZEGORZ PREJS
Członek Organu Nadzoru
2004-12-22
2007-12-03
MAREK BERNATEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2004-09-21
KRZYSZTOF KUŹBIK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2004-09-21
BARBARA PREJS
Członek Organu Nadzoru
2003-10-27
2004-12-22
CENTRAL POLAND FOUND LIMITED LIABILITY COMPANY DELAWARE (USA)
Wspólnik
2003-10-27
2007-12-03
3.420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.907.000 ZŁ
KATARZYNA PASTWA
Wspólnik
2003-10-27
2007-12-03
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000 ZŁ
MAREK JULIUSZ PASTWA
Wspólnik
2003-10-27
2007-12-03
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 850.000 ZŁ
GRZEGORZ PREJS
Wspólnik
2003-10-27
2007-12-03
2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700.000 ZŁ
KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
Powiernik
2007-02-14
2007-12-03
KRZYSZTOF LEŚNIEWSKI
NADZORCA SĄDOWY
2005-07-29
2007-02-14
GRZEGORZ PREJS
Prokurent
2003-10-27
2004-12-22
SAMOISTNA
JACEK MARCIN PAWŁOWSKI
Prokurent
2005-03-29
2005-10-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WYJĄWSZY ZACIĄGANIE POŻYCZEK I KREDYTÓW, ZOBOWIĄZAŃ WEKSLOWYCH, UDZIELANIE PORĘCZEŃ, ZASTAWIANIE MAJĄTKU SPÓŁKI, USTANAWIANIE HIPOTEK, DOKONYWANIE DAROWIZN, ZBYWANIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO KTÓRYCH TO CZYNNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA PASTWA
PREZES ZARZĄDU
2003-10-27
2004-12-22
KRZYSZTOF JERZY ROGALSKI
PREZES
2004-12-22
2005-10-20
JACEK MARCIN PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-20
2007-12-03
ZOFIA MARIANNA DEPCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-20
2007-12-03
2003-10-27
2005-03-29
ZBĄSZYŃSKA, 13 B, ŁÓDŹ, 91-342, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie