KRS 0000048169
NIP7272308750
REGON47168402500000
NazwaMEYRA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaMEYRA GROUP
Data rejestracji 27 wrz 2001 (23 lata temu) 27 wrz 2001
Data usunięcia 08 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ANDRZEJA STRUGA, 20, ŁÓDŹ, 90-513, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2684775,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2684775,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2684775
Dane podatkowe
NIP 7272308750
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKANTHONY AOUNI TAMER
Beneficjent
1957-10-12
SAMI MNAYMNEH
Beneficjent
1961-06-13
TADEUSZ BACZYŃSKI
reprezentant
MICHAŁ PERNER
reprezentant
MARIUSZ GIERAŁT
reprezentant
JAN RÓZGA
reprezentant
MARIUSZ STĘPIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2010-01-26
2019-02-01
ULRICH BOLZE
Członek Organu Nadzoru
2013-11-13
2020-02-14
PIOTR MILLER
Członek Organu Nadzoru
2013-11-13
2020-02-14
DONATA BACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2019-02-01
2020-02-14
PHILIPP CARL PETER KALVERAM
Członek Organu Nadzoru
2020-02-14
2020-07-08
ANDREAS EKKEHARD PABSCH
Członek Organu Nadzoru
2020-02-14
2020-07-08
HOLGER KLEINGARN
Członek Organu Nadzoru
2020-02-14
2020-07-08
DANIEL KRYSEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-02-14
2020-07-08
WOJCIECH MATUSIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-26
2013-11-13
MARIUSZ SMELA
Członek Organu Nadzoru
2006-12-08
2009-03-02
JAN RÓZGA
Prokurent
2009-10-05
2020-07-08
PROKURA SAMOISTNA
ANTHONY AOUNI TAMER
Beneficjent
POSIADACZ 50% UDZIAŁÓW W FUNDUSZACH WLAŚCICIELSKICH
SAMI MNAYMNEH
Beneficjent
POSIADACZ 50% UDZIAŁOW W FUNDUSZACH WŁAŚCICIELSKICH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
BARBARA PERNER
PREZES ZARZĄDU
2001-09-27
2009-03-02
MARIUSZ SMELA
PREZES ZARZĄDU
2009-03-02
2020-07-08
MICHAŁ PERNER
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-02
2020-07-08
PAWEŁ ROBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-11-26
2020-07-08
TADEUSZ BACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-01-15
2020-07-08
2001-09-27
2011-11-17
FIRMA ORTOPEDYCZNA MEDORT SPÓŁKA AKCYJNA
2011-11-17
2018-04-27
MEDORT SPÓŁKA AKCYJNA
2018-04-27
2018-06-28
MEYRA GROUP SPÓLKA AKCYJNA
2001-09-27
2004-10-08
WOLNOŚĆ, 3, WARSZAWA, 01-018, WARSZAWA, POLSKA
2004-10-08
2006-06-30
WOLNOŚĆ, 3 A, WARSZAWA, 01-018, WARSZAWA, POLSKA
2006-06-30
2009-03-02
CHAŁUBIŃSKIEGO, 8, WARSZAWA, 00-613, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie