KRS 0000139012
NIP6792749916
REGON35659235800000
NazwaSILVERMEDIA A.IZWORSKI, I.WOCHLIK, J.BUŁKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaSILVERMEDIA A.IZWORSKI, I.WOCHLIK, J.BUŁKA
Data rejestracji 22 lis 2002 (22 lata temu) 22 lis 2002
Data usunięcia 14 maj 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres OBOZOWA, 45 A, KRAKOW, 30-383, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6792749916
data rejestracji 01 sty 2011
status Czynny
13124062921111001062375987
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
32124062921978001062389913
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
46124062921111001111696304
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
82114010100000553833001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
85124062921787001062389779
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
86124062921111001077551875
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
98109028350000000132809702
SANPL Centrum Usług Oddziałowych
ul. Strzegomska 8-10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3650Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #72 INFORMATYKA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7481Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #80 EDUKACJA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEMTOMASZ DŁUGOSZ
zgłaszający - członek zarządu
DAWID GĘBALA
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ CHYNOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Beneficjent
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Beneficjent
GRZEGORZ CEMPLA
Wspólnik
2002-11-22
2004-11-30
IRENEUSZ WOCHLIK
Wspólnik
2002-11-22
2010-05-14
JAROSŁAW BUŁKA
Wspólnik
2004-11-30
2010-05-14
ANDRZEJ IZWORSKI
Wspólnik
2002-11-22
2010-05-14
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NA POZIOMIE 32,80 %, ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH.
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIĄ KONTROLĘ NA POZIOMIE 33,30 %, ZA POŚREDNICTWEM INNYCH OSÓB PRAWNYCH.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSZYSCY WSPÓLNICY SĄ UPOWAŻNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.
IRENEUSZ WOCHLIK
Członek Organu Reprezentacji
2002-11-22
2010-05-14
GRZEGORZ CEMPLA
Członek Organu Reprezentacji
2002-11-22
2004-11-30
ANDRZEJ IZWORSKI
Członek Organu Reprezentacji
2002-11-22
2010-05-14
JAROSŁAW BUŁKA
Członek Organu Reprezentacji
2004-11-30
2010-05-14
2002-11-22
2004-11-30
LINART G.CEMPLA, A.IZWORSKI, I.WOCHLIK SPÓŁKA JAWNA
2002-11-22
2004-11-30
WADOWICKA, 12, KRAKOW, 31-415, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie