KRS 0000580866
NIP5223041398
REGON36277114500000
NazwaEMIRAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEMIRAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Data rejestracji 19 paź 2015 (9 lat temu) 19 paź 2015
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1, WARSZAWA, 02-972, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 45000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMATEUSZ BURCZAK
Likwidator
2020-04-22
2021-04-30
MATEUSZ BURCZAK
reprezentant
ROBERT NIEWIADOMSKI
Beneficjent
Wspólnik
2015-10-19
2016-03-17
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950 ZŁ
01035563000000
Wspólnik
2016-03-17
2021-04-30
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45 000 ZŁ
36352044500000
ROBERT NIEWIADOMSKI
Beneficjent
POSIADANIE 99,9% AKCJI SPÓŁKI NEW HOLDING III S.A. W LIKWIDACJI BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
ROBERT ARNOLD NICZYPORUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-19
2016-03-17
ARKADIUSZ GRZEGORZ MOTYLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-03-17
2019-03-07
MATEUSZ BURCZAK
PREZES ZARZĄDU
2019-03-07
2020-04-22
2015-10-19
2016-03-17
MLV 100 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-03-17
2020-04-22
EMIRAT DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-10-19
2016-03-17
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA
2016-03-17
2020-04-22
UL. PUŁAWSKA, 565, WARSZAWA, 02-844, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie