KRS 0000513219
NIP5252588981
REGON14728157400000
NazwaFMM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFMM SERVICES
Data rejestracji 13 cze 2014 (10 lat temu) 13 cze 2014
Data usunięcia 02 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA NARUSZEWICZA, 18, WARSZAWA, 02-627, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252588981
data rejestracji 18 cze 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJAGNIESZKA ANNA FALIN
Beneficjent
AGNIESZKA ANNA FALIN
reprezentant
ANTONIO FRANCO LEONE
Wspólnik
2014-06-13
2015-05-18
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ
WOJCIECH ZAGÓRSKI
Wspólnik
2015-05-18
2017-06-02
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ
AGNIESZKA ANNA FALIN
Wspólnik
2017-06-02
2020-10-02
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
BERNARD FALIN
Likwidator
2019-10-25
2020-10-02
AGNIESZKA ANNA FALIN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANTONIO FRANCO LEONE
PREZES ZARZĄDU
2014-06-13
2015-05-18
WOJCIECH ZAGÓRSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2017-06-02
AGNIESZKA ANNA FALIN
PREZES ZARZĄDU
2017-06-02
2019-10-25
2014-06-13
2019-10-25
FMM SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-13
2017-06-02
AL. JANA PAWŁA II, 80, WARSZAWA, 00-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie