KRS 0000065004
REGON01268488000000
NazwaT.I.G.A. YACHT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaT.I.G.A. YACHT
Data rejestracji 23 lis 2001 (23 lata temu) 23 lis 2001
Data usunięcia 09 mar 2004 09 mar 2004
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1675916,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1675916,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1675916
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7140Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #1740A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6322A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #4524 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #7440Z REKLAMA #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMEWA MARIA CWIŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-05-21
WIESŁAW FRANCISZEK SANAKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-05-21
MAREK HENRYK MARDEUSZ
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2004-03-09
ZOFIA WANDA GABER
Członek Organu Nadzoru
2002-05-21
2004-03-09
ANDRZEJ MAREK ZAWIŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2002-08-09
2004-03-09
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-17
2004-03-09
WŁODZIMIERZ ZYGMUNT KŁODA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-02-17
ANDRZEJ SZUMOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-05-21
ANDRZEJ CYLWIK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-05-21
PIOTR TEOFIL GOSTOMSKI
Prokurent
2001-11-23
2002-05-21
ŁĄCZNA
BARTŁOMIEJ JASIŃSKI
Prokurent
2002-05-21
2004-03-09
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ SZWAŁEK
Prokurent
2003-04-24
2004-03-09
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA EWA NACZAS
Prokurent
2003-04-24
2004-03-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2003-02-17
TOMASZ PAWEŁ CWIŻEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-11-23
2003-02-17
GRAŻYNA KĘDZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-23
2004-03-09
GRZEGORZ HENRYK GAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2003-02-17
2004-03-09
WŁODZIMIERZ ZYGMUNT KŁODA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-17
2004-03-09
2001-11-23
2004-03-09
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-23
2004-03-09
T.I.G.A. YACHT SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-23
2004-03-09
AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
2001-11-23
2004-03-09
7140Z - ŚWIADCZENIE USŁUG CZARTERU JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A TAKŻE POZA JEJ GRANICAMI
2001-11-23
2004-03-09
6330B - POŚREDNICZENIE W CZARTERZE JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A TAKŻE POZA JEJ GRANICAMI
2001-11-23
2004-03-09
3512Z - BUDOWA JACHTÓW ŻAGLOWYCH ŚRÓDLĄDOWYCH I MORSKICH, JACHTÓW MOTOROWYCH, ŁODZI WIOSŁOWYCH Z MOŻLIWOŚCIĄ INSTALOWANIA SILNIKÓW DOCZEPNYCH I INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ZA WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO WINDSURFINGU
2001-11-23
2004-03-09
1740A - PRODUKCJA WYPOSAŻENIA DO JACHTÓW ŻAGLOWYCH, MOTOROWYCH INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ORAZ SPRZĘTU SPORTOWEGO, ZA WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO WINDSURFINGU
2001-11-23
2004-03-09
2911B - ŚWIADCZENIE WSZELKICH USŁUG ZWIĄZANYCH Z REMONTAMI I TRANSPORTEM JACHTÓW ŻAGLOWYCH, MOTOROWYCH ICH WYPOSAŻENIA I INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
2001-11-23
2004-03-09
5212Z - HANDEL SPRZĘTEM SPORTOWYM, WYPOSAŻENIEM I MATERIAŁAMI DO BUDOWY JACHTÓW ŻAGLOWYCH, MOTOROWYCH I INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO, ZA WYJĄTKIEM SPRZĘTU I AKCESORIÓW DO WINDSURFINGU
2001-11-23
2004-03-09
6322A - PROWADZENIE ŚRÓDLĄDOWYCH PORTÓW I PRZYSTANI JACHTOWYCH
2001-11-23
2004-03-09
5511Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKIEJ, GASTRONOMICZNEJ ORAZ TURYSTYCZNEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ
2001-11-23
2004-03-09
4524 - ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII WODNEJ (BUDOWA PORTÓW, PRZYSTANI, NABRZEŻY I POMOSTÓW) NA ŚRÓDLĄDZIU
2001-11-23
2004-03-09
7440Z - PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ, REKLAMOWEJ, SZKOLENIOWEJ, BADAWCZEJ, DORADCZEJ, WDROŻENIOWEJ W ZAKRESIE ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ PODSTAWOWĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie