KRS 0000210564
NIP5272437363
REGON01575779200000
NazwaSTOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW I IMPORTERÓW SOLI POTASOWEJ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONSUMENTÓW I IMPORTERÓW SOLI POTASOWEJ
Data rejestracji 21 cze 2004 (20 lat temu) 21 cze 2004
Data usunięcia 27 paź 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres AL. JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#7310B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #9111Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #9112Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9211Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9212Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO #9213Z PROJEKCJA FILMÓW #9240Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAPIOTR MIELECHOW
Likwidator
2014-04-24
2014-10-27
JERZY JULIUSZ DZIDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2006-09-20
KAZIMIERZ ZAGOZDA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2006-09-20
MAŁGORZATA LUTY
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2012-04-26
MARCIN LESZEK WALCZAK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2014-04-24
JACEK KŁĄB
Członek Organu Nadzoru
2012-04-26
2014-04-24
KATARZYNA WIĘCŁAWSKA DEPTUŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-04-26
2014-04-24
KAZIMIERZ PASTWA
Członek Organu Nadzoru
2004-08-30
2006-09-20
KRZYSZTOF GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-20
2012-04-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSTOWARZYSZENIE REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY DOKONYWANIU CZYNNOŚCI PRAWNYCH O WARTOŚCI DO 5000 ZŁ, POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI STOWRZYSZENIE JEST REPREZENTOWANE PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU UMOCOWANEGO UCHWAŁĄ ZARZĄDU.
TERESA BOŻENA MIELECHOW
PRZEWODNICZĄCA
2004-08-30
2005-02-25
TERESA BOŻENA MIELECHOW
PREZES
2005-02-25
2014-04-24
ANNA MODEJ GRUDNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-30
2014-04-24
MARIUSZ SZYMCZYKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-30
2006-09-20
MAREK WOŹNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-09-20
2012-04-26
PIOTR MIELECHOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-26
2014-04-24
2004-06-21
2014-04-24
STOWARZYSZENIE KONSUMENTÓW I IMPORTERÓW SOLI POTASOWEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie