KRS 0000059695
REGON93203407800000
Nazwa"DENTACON I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDENTACON I
Data rejestracji 18 gru 2001 (23 lata temu) 18 gru 2001
Data usunięcia 29 mar 2013 29 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA PAWŁA II, 11, WARSZAWA, 00-828, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #6420G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMITHOMAS STERN
Wspólnik
2001-12-18
2002-07-01
16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600 ZŁ. (JEDEN TYSIĄC SZEŚĆSET)
EWARYST ROBERT MIRECKI
Wspólnik
2001-12-18
2002-07-01
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.400 ZŁ. (DWA TYSIĄCE CZTERYSTA)
ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH W MOHRENDORF (NIEMCY)
Wspólnik
2002-07-01
2013-03-29
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
RENATA WÓJTIUK JANUSZ
Likwidator
2009-04-23
2013-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
HANS PETER GRONER
PREZES ZARZĄDU
2002-07-01
2009-04-23
THOMAS STERN
PREZES ZARZĄDU
2001-12-18
2002-07-01
2001-12-18
2009-04-23
"DENTACON I" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-12-18
2002-07-01
OSTROBRAMSKA, 79, WARSZAWA, 04-175, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie