KRS 0000399670
NIP1182080429
REGON14584937800000
NazwaCLAIMS HANDLING SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCLAIMS HANDLING SYSTEM
Data rejestracji 21 paź 2011 (13 lat temu) 21 paź 2011
Data usunięcia 03 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1182080429
data rejestracji 15 lis 2011
status Czynny
84116022020000000321838599
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
85116022020000000326378375
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROBERT WĄSOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ IWANEK
Beneficjent
ROBERT WĄSOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
KL CLAIMS HANDLING SYSTEM LIMITED
Wspólnik
2011-10-21
2017-04-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH
MICHAŁ MARCIN IWANEK
Prokurent
2012-05-14
2014-04-24
PROKURA SAMOISTNA
ROBERT WĄSOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ IWANEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
ALEKSANDER LUCJAN KOPESTYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-10-21
2017-04-03
2011-10-21
2012-01-04
PALISADOWA, 20, WARSZAWA, 01-960, WARSZAWA, POLSKA
2012-01-04
2014-05-26
PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
2014-05-26
2016-12-29
KLAUDYNY, 1, WARSZAWA, 01-684, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie