KRS 0000437845
NIP5252536576
REGON14629086100000
Nazwa"JUGAR GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJUGAR GROUP
Data rejestracji 26 paź 2012 (12 lat temu) 26 paź 2012
Data usunięcia 23 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PALISADOWA, 20/22, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email JW@JUGAR.PL
Dane podatkowe
NIP 5252536576
data rejestracji 18 wrz 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETMARCIN BERNARD NOWAK
Wspólnik
2012-10-26
2013-11-29
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6700,00 ZŁ
JAKUB ARTUR WOŚKO
Wspólnik
2012-10-26
2017-03-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARCIN ANDRZEJ NOWAK
Wspólnik
2012-10-26
2018-07-27
88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.800 ZŁOTYCH
PIOTR MICHAŁ ZELMAN
Wspólnik
2017-03-06
2019-08-23
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST ZARZĄD. W PRZYPAKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO WYMAGANE JEST REPREZENTACJA PRZYNAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
JAKUB ARTUR WOŚKO
PREZES ZARZĄDU
2012-10-26
2017-03-06
MARCIN ANDRZEJ NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-06
2018-06-04
PIOTR MICHAŁ ZELMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-06
2019-08-23
2012-10-26
2017-03-06
SUŁKOWSKIEGO, 2, WARSZAWA, 01-602, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie