KRS 0000321764
NIP5213510443
REGON14164640200000
NazwaBESA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaBESA
Data rejestracji 19 sty 2009 (16 lat temu) 19 sty 2009
Data usunięcia 12 lip 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUKOWIŃSKA, 22 B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1010000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1010000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji101000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCHTOMASZ WŁODZIMIERZ WAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2009-06-05
PRZEMYSŁAW AUSSENBERG
Członek Organu Nadzoru
2009-06-05
2017-02-14
TOMASZ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-07-26
2016-01-19
JAN STANISŁAW RYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-11-14
2017-07-12
JACEK ZBIGNIEW KRZEMINSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2017-07-12
1956-08-06
JAN STANISŁAW RYNKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2011-03-28
GRZEGORZ MACIEJ KAWCZAK
Prokurent
2011-05-17
2016-05-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; - GDY ZARZĄD JEST WIĘCEJ NIŻ DWUOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
GRZEGORZ ANDRZEJ ŚLAK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-19
2010-01-15
JAROSŁAW PIOTR GORZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-06-05
2010-01-15
JAROSŁAW PIOTR GORZKO
PREZES ZARZĄDU
2010-01-15
2010-07-26
JAROSŁAW PIOTR GORZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-07-26
2010-08-18
JAROSŁAW PIOTR GORZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-08-18
2012-03-09
GRZEGORZ ZAMBRZYCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-07-26
2010-08-18
GRZEGORZ ZAMBRZYCKI
PREZES ZARZĄDU
2010-08-18
2011-03-28
JAN STANISŁAW RYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-07-26
2010-08-18
JAN STANISŁAW RYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-03-28
2014-11-14
ZBIGNIEW FRANCISZEK TRAGARZ
PREZES ZARZĄDU
2014-11-14
2016-05-17
2009-01-19
2016-01-19
BIOETON SPÓŁKA AKCYJNA
2009-01-19
2009-05-04
CHEŁMSKA, 9, WARSZAWA, 00-726, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie