KRS 0000733037
NIP6342930722
REGON38031565700000
NazwaLEASYY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEASYY POLSKA LIKWIDACJI
Data rejestracji 24 maj 2018 (6 lat temu) 24 maj 2018
Data usunięcia 27 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 341, KATOWICE, 40-690, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #551 USŁUGI HOTELARSKIEALA MOANA PARTNERS LTD
Wspólnik
2018-05-24
2019-08-09
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR ANTONI BIAŁECKI
Wspólnik
2018-05-24
2022-06-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
ADAM MACIEJEWSKI
Wspólnik
2019-08-09
2019-08-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500ZŁ.
MAGDALENA MAJCHRZYCKA MACIEJEWSKA
Wspólnik
2019-08-13
2022-06-27
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MAGDALENA MAJCHRZYCKA-MACIEJEWSKA
Beneficjent
PIOTR ANONI BIAŁECKI
Beneficjent
TOMASZ PIOTR BIAŁECKI
reprezentant
TOMASZ BIAŁECKI
Prokurent
2018-10-18
2019-03-19
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ PIOTR BIAŁECKI
Likwidator
2020-08-20
2022-06-27
MAGDALENA MAJCHRZYCKA-MACIEJEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PIOTR ANONI BIAŁECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST : A)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
TOMASZ PIOTR BIAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-24
2018-10-18
MARCIN WÓJCICKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-18
2019-03-19
MARCIN WÓJCICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-03-19
2019-08-13
TOMASZ PIOTR BIAŁECKI
PREZES ZARZĄDU
2019-03-19
2020-08-20
2018-05-24
2020-08-20
LEASYY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie