KRS 0000024568
REGON01031284900000
NazwaWARSZAWSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWARSZAWSKIE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
Data rejestracji 09 lip 2001 (23 lata temu) 09 lip 2001
Data usunięcia 15 cze 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZYSZKOWA, 35/37, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 750000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANATKG ACQUISITIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-07-09
2002-05-16
2110 (DWA TYSIĄCE STO DZIEŚIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 100 (STO) ZŁOTYCH KAŻDY, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 211000 (DWIEŚCIE JEDENAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
012835340
THE KONTRABECKI GROUP L.P.
Wspólnik
2001-07-09
2007-06-15
700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 350.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-05-16
2002-05-21
2110 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 211000 ZŁ SPÓŁKA NABYŁA UDZIAŁY WŁASNE W CELU ICH UMORZENIA NA PODSTAWIE ART.200 KSH
01031284900000
PIOTR KUKUŁKA
Wspólnik
2003-01-23
2004-06-03
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2004-06-03
2005-08-31
776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 388.000,00 ZŁ
14018826800000
RENTFLOOR LIMITED
Wspólnik
2005-08-31
2007-06-15
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.00,00 ZŁ
ANDRZEJ JANUSZ WRZESIŃSKI
Powiernik
2003-12-02
2006-03-21
ANDRZEJ JANUSZ WRZESIŃSKI
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2006-03-23
2007-06-14
JAMES CARROLL
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2003-05-06
ERIC MAYER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2003-05-06
STEVE PERLMUTTER
Członek Organu Nadzoru
2001-07-09
2003-05-06
JERZY MARCIN KARNEY
Prokurent
2003-09-25
2007-06-15
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JOHN TENANT KONTRABECKI
PREZES ZARZĄDU
2001-07-09
2003-03-24
BRIAN RUSSELL BURROUGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-03-24
PIOTR KUKUŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-09
2003-03-24
PIOTR KUKUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-24
2005-08-30
CANDACE INGALS VALIUNAS
PREZES ZARZĄDU
2005-08-30
2006-05-09
2001-07-09
2004-06-03
SZYSZKOWA, 35/37, WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
2004-06-03
2005-08-30
NOWY ŚWIAT, 48, KIELCE, 25-522, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie