KRS 0000148364
REGON01318592000000
NazwaCENTRUM BIZNESU OŻARÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM BIZNESU OŻARÓW
Data rejestracji 23 sty 2003 (22 lata temu) 23 sty 2003
Data usunięcia 21 lut 2008 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL.JEROZOLIMSKIE, 44, M.ST.WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMIPIOTR KUKUŁKA
Wspólnik
2003-01-23
2005-06-08
41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.500,00 ZŁ
Wspólnik
2004-06-18
2005-06-08
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
14018826800000
RENTFLOOR LIMITED
Wspólnik
2005-06-08
2008-02-21
92 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46000 ZŁOTYCH
JERZY MARCIN KARNEY
Prokurent
2003-09-29
2008-02-21
SAMOISTNA
ANDRZEJ JANUSZ WRZESIŃSKI
Powiernik
2003-11-15
2008-02-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
PIOTR KUKUŁKA
PREZES ZARZĄDU
2003-03-26
2005-06-08
CANDACE INGALS VALIUNAS
PREZES ZARZĄDU
2005-06-08
2006-05-25
WILLIAM RALPH STANLEY
PREZES ZARZĄDU
2006-05-25
2008-02-21
JOHN TENANT KONTRABECKI
PRZEZES ZARZĄDU
2003-01-23
2003-03-26
BRIAN RUSSELL BURROUGH
CZLONEK ZARZĄDU
2003-01-23
2003-03-26
PIOTR KUKUŁKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-23
2003-03-26
2003-01-23
2003-11-15
SZYSZKOWA, 35, M.ST.WARSZAWA, 02-285, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie