KRS 0000224284
NIP5241913590
REGON01266311600000
Nazwa"KONSORCJUM INWESTYCYJNE II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"KONSORCJUM INWESTYCYJNE II" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 17 gru 2004 (20 lat temu) 17 gru 2004
Data usunięcia 28 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MODLIŃSKA, 310/312, WARSZAWA, 03-152, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4300000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5241913590
data rejestracji 01 lut 1999
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (48)
#7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7440Z REKLAMA #551 USŁUGI HOTELARSKIE #5530A RESTAURACJE #5530B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6412A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #454 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #0141B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7487A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5244Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5113Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #5115Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #5116Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #5117Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #9271Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI, ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI I KONKURSAMI #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8511Z SZPITALNICTWO #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8513Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514C POZOSTAŁA DZIAŁALANOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #8531B POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #5146Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5231Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #5263 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #5540Z BARYDANUTA JOANNA PIONTEK
Wspólnik
2004-12-17
2019-06-28
8.557 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.278.500,00 ZŁ
EUGENIUSZ IGNACY PIONTEK
Prokurent
2004-12-17
2019-05-21
SAMODZIELNA
DANUTA BŁACHNIO
Powiernik
2007-03-01
2011-06-10
TOMASZ SADOWSKI
Powiernik
2011-06-10
2013-06-27
Powiernik
2013-06-27
2018-12-14
14272775200000
ANDRZEJ JANUSZ WRZESIŃSKI
ZARZĄDCA
2018-12-14
2019-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DANUTA JOANNA PIONTEK
PREZES ZARZĄDU
2004-12-17
2007-02-28
DANUTA JOANNA PIONTEK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2007-03-30
DANUTA JOANNA PIONTEK
PREZES ZARZĄDU
2007-03-30
2019-06-28
RAFAŁ EUGENIUSZ PIONTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-17
2006-08-31
WŁADYSŁAW MIKOŁAJ ŚWITALSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-28
2007-03-30
2004-12-17
2010-02-03
"KONSORCJUM INWESTYCYJNE II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie