KRS 0000048129
REGON87000049500000
Nazwa"CAMPINA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCAMPINA POLSKA
Data rejestracji 28 wrz 2001 (23 lata temu) 28 wrz 2001
Data usunięcia 10 lis 2006 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA OLBRACHTA, 94, WARSZAWA, 01-102, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 163444000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #1551Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW #1581A PRODUKCJA PIECZYWA #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #1589Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #2953Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓWCTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWAE SKLASYFIKOWANAOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #511 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5227A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #713 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWACAMPINA B.V.
Wspólnik
2001-09-28
2004-09-08
326.888 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 163.444.000 ZŁ
CAMPINA INTERNATIONAL HOLDING B.V.
Wspólnik
2004-09-08
2006-11-10
326.888 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 163.444.000 ZŁOTYCH
MARCELLO CHRISTOFORO IACONO
Prokurent
2001-09-28
2003-06-04
PROKURA ODDZIELNA,JEDNOOSOBOWA
GRZEGORZ BORS
Prokurent
2001-09-28
2003-06-04
PROKURA ODDZIELNA,JEDNOOSOBOWA
FREDERIK WILLEM HERTZBERGER
Prokurent
2002-04-12
2003-06-04
PROKURA SAMOISTNA
FREDERIK WILLEM HERTZBERGER
Likwidator
2004-11-29
2005-03-07
JAMES ALAN LEHMAN
Likwidator
2004-11-29
2006-09-07
ROBERTUS THOMAS HEERKENS
Likwidator
2005-03-07
2006-11-10
JUSTINUS JOSEPHUS SANDERS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2006-11-10
BERT CORNELIS JANSEN
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2006-11-10
MARTINUS MARINUS VAN DEN HOVEN
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2006-11-10
SIMON JOHANNES QUIST
Członek Organu Nadzoru
2003-06-04
2006-11-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JUSTINUS JOSEPHINUS SANDERS
PREZES ZARZĄDU
2001-09-28
2003-06-04
BERT CORNELIS JANSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2003-06-04
FRANK VERVELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2002-11-25
MARTINUS MARINUS VAN DEN HOVEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-28
2003-06-04
FREDERIK WILLEM HERTZBERGER
PREZES ZARZĄDU
2003-06-04
2004-11-29
MARCELLO CHRISTOFORO IACONO
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-06-04
2004-02-25
JAMES ALAN LEHMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-10-15
2004-11-29
2001-09-28
2004-11-29
"CAMPINA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie