KRS 0000032609
REGON01245158400000
Nazwa"AMOS WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMOS WARSZAWA
Data rejestracji 08 sie 2001 (23 lata temu) 08 sie 2001
Data usunięcia 09 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 81, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2224Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH #2225Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA #5248G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANAAMOS CZ A.S.
Wspólnik
2001-08-08
2018-10-09
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
063078261
PETR KRCMAR
Likwidator
2017-11-14
2018-10-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ALEKSANDER JANUSZ BUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2013-12-05
MARTIN KANOK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2017-11-14
JIRI MESKAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-04
2002-03-01
PAVEL KRCMAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-08
2017-11-14
2001-08-08
2017-11-14
"AMOS WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-08-08
2002-02-07
LIMANOWSKIEGO, 11, WARSZAWA, 02-943, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-07
2003-05-06
ŻYTNIA, 15, WARSZAWA, 01-014, WARSZAWA, POLSKA
2003-05-06
2006-06-05
MARYNARSKA, 21, WARSZAWA, 02-674, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie