KRS 0000379088
NIP5482635112
REGON24181779200000
NazwaGK METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGK METAL
Data rejestracji 22 lut 2011 (14 lat temu) 22 lut 2011
Data usunięcia 08 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 10, GOLESZÓW, 43-440, GOLESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIROBERT KAROL HUTNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-01-17
2014-05-29
DARIUSZ MAREK HYTROŚ
Członek Organu Nadzoru
2012-10-03
2014-01-17
JUSTYNA EDYTA FLIS
Członek Organu Nadzoru
2012-10-03
2013-07-16
JAKUB WOJTKO
Członek Organu Nadzoru
2012-10-03
2013-07-16
KRZYSZTOF ANDRZEJ GOSS
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2014-01-17
JAROSŁAW MARCIN RZYTKA
Członek Organu Nadzoru
2014-01-17
2014-05-29
ADAM MACIEJ MIZERSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-05-29
2015-02-13
ZYGMUNT ROBERT SKWARŁO
Członek Organu Nadzoru
2014-05-29
2015-02-13
1972-07-17
PAWEŁ NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2013-07-16
2014-01-17
MICHAŁ TOMASZ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2014-01-17
2015-02-13
Wspólnik
2011-02-22
2019-07-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
07050178500000
SZYMON BENEDYKT POMPER
Prokurent
2012-10-03
2014-01-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JACEK KSIĄŻKIEWICZ
Prokurent
2011-02-22
2012-08-28
PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU
DARIUSZ MAREK HYTROŚ
Prokurent
2012-08-28
2012-10-03
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
HENRYK WITEK
PREZES ZARZĄDU
2011-02-22
2014-01-17
ARTUR BOGUSŁAW JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-01-17
2014-05-29
STANISŁAW ANDRZEJ ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-05-29
2015-11-27
ADAM MACIEJ MIZERSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2019-07-08
2011-02-22
2016-07-20
CELMA METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie