KRS 0000384417
NIP7282773709
REGON10108222100000
NazwaCMX OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCMX OUTLET
Data rejestracji 21 kwi 2011 (13 lat temu) 21 kwi 2011
Data usunięcia 07 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAPIERNICZA, 7, M. ŁÓDŹ, 92-312, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 115000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4666Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIWspólnik
2011-04-21
2020-10-07
2.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.000,00 ZŁOTYCH
10018065400000
ROBERT WITOLD MOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2013-11-26
ANNA ZOFIA HALUSIAK BUJANOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2013-11-26
ANNA BEME
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2013-11-26
JAROSŁAW MARCIN RZYTKA
Członek Organu Nadzoru
2013-11-26
2014-06-24
MICHAŁ TOMASZ NOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-26
2015-02-06
ARTUR BOGUSŁAW JANKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-11-26
2015-02-06
KRZYSZTOF ANDRZEJ GOSS
Członek Organu Nadzoru
2014-06-24
2015-02-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PROKURENT SAMOISTNY UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
RADOSŁAW KRZYSZTOF ŁODZIATO
PREZES ZARZĄDU
2011-04-21
2011-06-17
MARCIN SEBASTIAN CHROSTEK
PREZES ZARZĄDU
2011-06-17
2011-09-13
RADOSŁAW SZKLAREK
PREZES ZARZĄDU
2011-09-13
2012-07-24
KAZIMIERZ GROCKI
PREZES ZARZĄDU
2012-07-24
2020-10-07
2011-04-21
2011-06-30
CMX BEARING OUTLET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-21
2013-09-10
MARSZAŁKA EDWARDA ŚMIGŁEGO-RYDZA, 20, M. ŁÓDŹ, 93-281, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie