KRS 0000199542
NIP5851386315
REGON19020630000000
NazwaQ4 GŁUCHOWSKI ZWARA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaQ4 GŁUCHOWSKI ZWARA
Data rejestracji 11 mar 2004 (21 lat temu) 11 mar 2004
Data usunięcia 15 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7440Z REKLAMA #7450 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #7460Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA #7470Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #80 EDUKACJA #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAANDRZEJ DANIEL ZWARA
Wspólnik
2004-03-11
2013-10-15
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2004-03-11
2013-10-15
ADAM FRANCISZEK JEDLIŃSKI
Wspólnik
2004-03-11
2013-08-29
JÓZEF RODZIEWICZ
Wspólnik
2004-03-11
2013-08-29
MAREK MAŁKOWSKI
Wspólnik
2006-01-05
2009-01-28
TOMASZ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2006-01-05
2013-08-29
KAROLINA MUCHOWSKA ZWARA
Wspólnik
2006-01-05
2012-01-16
MAŁGORZATA ANNA OKOŃ
Wspólnik
2006-01-05
2012-01-16
KRYSTYNA RODZIEWICZ
Wspólnik
2006-01-05
2012-07-19
PIOTR MAREK GŁUCHOWSKI
Wspólnik
2008-08-19
2013-10-15
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
MAREK KAZIMIERZ GŁUCHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-11
2013-10-15
PIOTR MAREK GŁUCHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-08-19
2013-10-15
KRYSTYNA RODZIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-05
2012-07-19
MAREK MAŁKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-05
2012-01-16
TOMASZ KOZŁOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-05
2013-08-29
KAROLINA MUCHOWSKA ZWARA
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-05
2012-01-16
MAŁGORZATA ANNA OKOŃ
Członek Organu Reprezentacji
2006-01-05
2012-01-16
ADAM FRANCISZEK JEDLIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-11
2013-08-29
JÓZEF RODZIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-11
2013-08-29
ANDRZEJ DANIEL ZWARA
Członek Organu Reprezentacji
2004-03-11
2013-10-15
2004-03-11
2013-08-29
Q-4 GŁUCHOWSKI, JEDLIŃSKI, RODZIEWICZ, ZWARA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie