KRS 0000002303
NIP9581386335
REGON19252323000000
NazwaZESPÓŁ EDUKACYJNY - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZESPÓŁ EDUKACYJNY -
Data rejestracji 06 mar 2001 (24 lata temu) 06 mar 2001
Data usunięcia 07 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres INŻ TADEUSZA WENDY, 7/9, GDYNIA, 81-341, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#80 EDUKACJA #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #633 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #9262Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7414Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #72 INFORMATYKA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJERZY ROMAN SZCZECH
Wspólnik
2001-03-06
2002-06-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
LUIZA PATRYCJA POLAŃSKA
Wspólnik
2002-06-14
2017-06-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ANNA JANINA SZYPUŁOWSKA STASIUK
Kurator
2016-01-22
2016-06-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiPIERWSZY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.
JERZY ROMAN SZCZECH
PREZES ZARZĄDU
2001-03-06
2014-10-08
2001-03-06
2006-04-20
BOISKO, 4, GDYNIA, 81-183, GDYNIA, POLSKA
2006-04-20
2009-07-13
10 LUTEGO, 24, GDYNIA, 81-364, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie