KRS 0000130932
NIP8211008250
REGON71034229000000
NazwaAGENCJA OCHRONY PHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGENCJA OCHRONY PHO
Data rejestracji 14 paź 2002 (22 lata temu) 14 paź 2002
Data usunięcia 27 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FORT WOLA, 22, WARSZAWA, 01-258, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 172776,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEWspólnik
2002-10-14
2019-02-27
2.504 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 172.776,00 ZŁ
00003187400000
ARTUR DARIUSZ FILIP
Likwidator
2017-12-13
2018-05-22
SŁAWOMIR SEKŚCIŃSKI
Likwidator
2018-05-22
2018-10-31
CEZARY OWCZAREK
Likwidator
2018-10-31
2019-02-27
LECH MAREK GORYWODA
Likwidator
2012-11-12
2016-05-31
ARTUR DARIUSZ FILIP
Likwidator
2016-05-31
2016-10-28
LECH MAREK GORYWODA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2010-01-13
ZDZISŁAW KACZMARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2010-01-13
RYSZARD IWAN
Członek Organu Nadzoru
2008-12-12
2011-07-21
JAROMIR PRZYBYŁA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-13
2012-06-12
ZYGMUNT SZLAGA
Członek Organu Nadzoru
2010-01-13
2011-12-29
CEZARY OWCZAREK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-13
2010-02-19
BARBARA KOŁODZIEJ
Członek Organu Nadzoru
2010-02-19
2012-06-12
ARTUR GERARD NOJSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2012-06-12
ARTUR DARIUSZ FILIP
Prokurent
2016-10-28
2017-12-13
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
TADEUSZ TOKARSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-14
2010-01-13
ALICJA TERESA NIEDZIAŁEK TYC
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-14
2010-01-13
MAREK TADEUSZ SOBECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-14
2009-01-28
FELIKS WIESŁAW CHMIELOWIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-28
2010-01-13
LECH MAREK GORYWODA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-01-13
2012-11-12
MACIEJ ŁUKASZ JABŁOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2010-01-13
2012-08-31
BŁAŻEJ WOJNICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-10-28
2017-06-02
DOMINIK SAWICKI
PREZES ZARZĄDU
2017-06-02
2017-10-12
JAKUB ZACHARJASZ
PREZES ZARZĄDU
2017-10-12
2017-12-13
2002-10-14
2012-11-12
ZAKŁAD MECHANICZNY "PZL-WOLA" W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-11-12
2016-10-28
ZAKŁAD MECHANICZNY "PZL-WOLA" W SIEDLCACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2016-12-22
2017-12-13
AGENCJA OCHRONY PHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-10-14
2015-11-18
ARTYLERYJSKA, 11, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2015-11-18
2016-12-22
UL. 11 LISTOPADA, 23, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie