KRS 0000013143
NIP5911488227
REGON19184564000000
NazwaZAKŁADY MIĘSNE KOŚCIERZYNA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY MIĘSNE KOŚCIERZYNA
Data rejestracji 18 maj 2001 (23 lata temu) 18 maj 2001
Data usunięcia 18 maj 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres STRZELECKA, 30B, KOŚCIERZYNA, 83-400, KOŚCIERZYNA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1650000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#151 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH #012 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH #157 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT #513 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU #512 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWMAREK TADEUSZ DATA
Prokurent
2001-11-06
2002-07-11
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM ZBIGNIEWEM SZLAGOWSKIM ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JERZY MAREK MELLER
Prokurent
2002-07-11
2006-06-13
ŁĄCZNA
ZBIGNIEW JAN SZLAGOWSKI
Prokurent
2001-11-06
2002-07-11
ŁĄCZNA Z PROKURENTEM MARKIEM DATA ALBO Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
MIROSŁAWA PELLOWSKA
Prokurent
2002-07-11
2006-06-13
ŁĄCZNA
EWA MOROZ
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2002-08-13
2003-02-27
SŁAWOMIR SEKŚCIŃSKI
OSOBA POWOŁANA W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO DO REPREZENTOWANIA UPADŁEGO
2003-02-27
2009-05-18
SŁAWOMIR SEKŚCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-18
2009-05-18
JERZY REY
Członek Organu Nadzoru
2001-05-18
2002-04-08
ANDRZEJ VOIGT
Członek Organu Nadzoru
2001-05-18
2002-04-08
WIESŁAW LONGOTA
Członek Organu Nadzoru
2001-05-18
2009-05-18
PIOTR PRZEDLACKI
Członek Organu Nadzoru
2001-05-18
2002-04-08
KAROL WILUŚ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2009-05-18
PIOTR ŁANGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-06
2009-05-18
WOJCIECH BIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2002-04-08
2002-08-13
JÓZEF DĘBIŃSKI
Powiernik
2002-08-13
2009-05-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE
PIOTR TOCZEK
PREZES ZARZĄDU
2001-05-18
2001-06-29
PIOTR TOCZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-29
2001-09-18
EWA MOROZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-18
2001-09-18
EWA MOROZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-18
2003-02-27
GRZEGORZ BANACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-18
2001-06-29
2001-05-18
2009-05-18
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-18
2009-05-18
ZAKŁADY MIĘSNE KOŚCIERZYNA SPÓŁKA AKCYJNA
2001-05-18
2009-05-18
STRZELECKA, 30B, KOŚCIERZYNA, 83-400, KOŚCIERZYNA, POLSKA
2001-05-18
2009-05-18
151 - PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH
2001-05-18
2009-05-18
012 - CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT
2001-05-18
2009-05-18
157 - PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT
2001-05-18
2009-05-18
513 - SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
2001-05-18
2009-05-18
512 - SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
2001-05-18
2009-05-18
521 - SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie