KRS 0000229886
NIP5213332645
REGON14006709100000
NazwaWP ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWP ENERGIA
Data rejestracji 07 mar 2005 (20 lat temu) 07 mar 2005
Data usunięcia 11 sty 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMENADA, 1/3, WARSZAWA, 00-778, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#2830B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ) #2911B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH #2924B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3110B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW #3120B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #3320B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH #4011Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4012Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4013Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4021Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4030A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4030B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #4100A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #4100B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY #45 BUDOWNICTWO #5151Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7310D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wspólnik
2005-03-07
2010-01-11
80.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000.000 ZŁ
012456707
MIECZYSŁAW SWATEK
Likwidator
2008-11-17
2010-01-11
RYSZARD JANUSZ PIĄTEK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-07
2007-05-28
PIOTR ŁANGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-03-07
2006-10-03
BOGDAN ONIK
Członek Organu Nadzoru
2005-03-07
2005-11-14
OTTO TOMASZ CYMERMAN
Członek Organu Nadzoru
2005-03-07
2007-10-26
MAGDALENA LIDIA KAPSA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-03
2008-09-05
PIOTR WŁODZIMIERZ KISIEL
Członek Organu Nadzoru
2007-05-28
2008-09-05
TOMASZ ŁAPIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-10-26
2008-09-05
WOJCIECH KAZIMIERZ KUBIS
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-01-11
RENATA EWA SCHUDY
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-01-11
MICHAŁ KAZIMIERZ RUDZIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-05
2010-01-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1) W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PIOTR LUDWIK JABŁOŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-03-07
2006-10-03
ŁUKASZ JERZY URBANOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-23
2006-10-03
JACEK PIOTR DOBROCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-10-03
2007-05-28
PAWEŁ RAFAŁ SADOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-03
2007-05-28
TOMASZ CHRZANOWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2007-05-28
2008-09-05
MIECZYSŁAW SWATEK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-09-05
2008-11-17
2005-03-07
2008-11-17
WP ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-03-07
2005-11-14
PUŁAWSKA, 17, WARSZAWA, 02-515, WARSZAWA, POLSKA
2005-11-14
2008-09-05
KRÓLEWSKA, 1, WARSZAWA, 00-065, WARSZAWA, POLSKA
2008-09-05
2008-10-03
PROMENADA, 1, WARSZAWA, 00-778, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie