KRS 0000086974
REGON01182121100000
Nazwa"TRADE PRESS P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"TRADE PRESS P" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 31 sty 2002 (23 lata temu) 31 sty 2002
Data usunięcia 31 sie 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMENADA, 1/3, WARSZAWA, 00-778, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1214000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7440Z REKLAMA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJRRA TRADE PRESS INVESTMENTS LIMITED
Wspólnik
2002-01-31
2010-08-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.214.000,00 ZŁ
KNUT HAAKAN ENG
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2010-08-31
REIDAR MOLTHE
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2010-08-31
ARNE LUDVIG GIVERHOLT
Członek Organu Nadzoru
2002-01-31
2010-08-31
MIECZYSŁAW HERTER
Powiernik
2008-01-10
2010-08-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
RADEK SOFR
PREZES ZARZĄDU
2002-01-31
2010-08-31
PAWEŁ ANDRZEJ CHUDYBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-02-11
2007-07-27
MARIA MAGDALENA HOZAKOWSKA HELGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-29
2007-07-27
2002-01-31
2007-09-05
"TRADE PRESS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-09-05
2009-11-18
"TRADE PRESS P" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-01-31
2006-07-11
BZOWA, 22, WARSZAWA, 02-708, WARSZAWA, POLSKA
2006-07-11
2008-02-12
IDZIKOWSKIEGO LUDWIKA, 21, WARSZAWA, 02-704, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie