KRS 0000060927
REGON01621369200000
Nazwa"MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Data usunięcia 26 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres SOLEC, 50, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2250000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 750000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2250
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7440Z REKLAMA #7484 EKSPORT, IMPORT ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7031Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #7032B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #5511Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI #5530 USŁUGI GASTRONOMICZNE #5540Z BARY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORTPIOTR PAWEŁ STARBAŁA
Likwidator
2007-04-13
2011-01-26
ANDRZEJ CELEJ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2007-03-28
LECH WIESŁAW SKOCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2006-03-02
TADEUSZ DYR
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2007-03-28
ALBERT ANDRZEJ KŁÓSKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2011-01-26
BOGUSŁAW ALEKSANDER NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2007-03-28
WITOLD MISSALA
Członek Organu Nadzoru
2006-03-02
2007-03-28
MAREK KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-28
2011-01-26
GRZEGORZ NAGŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-03-28
2011-01-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA. POWYŻSZE NIE DOTYCZY ZARZĄDU JEDOOSOBOWEGO.
GRZEGORZ NAGŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2004-05-20
ARTUR GERARD NOJSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-05-22
2006-11-09
PIOTR PAWEŁ STARBAŁA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2006-05-22
2007-04-13
ARTUR GERARD NOJSZEWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2002-05-22
2006-05-22
2001-11-15
2007-04-13
"MAZOWIECKIE TOWARZYSTWO KAPITAŁOWE" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-11-15
2002-03-14
TERESPOLSKA, 4, WARSZAWA, 03-813, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie