KRS 0000055061
REGON01247153000000
NazwaSPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZIEMI MAZOWIECKIEJ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaBUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZIEMI MAZOWIECKIEJ LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 22 paź 2001 (23 lata temu) 22 paź 2001
Data usunięcia 25 mar 2011 25 mar 2011
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres KONDRATOWICZA, 18, WARSZAWA, 03-285, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #7011Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7012Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #9133Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANASTEFAN RYSZARD POKORSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-02-07
ELŻBIETA CZESŁAWA WARDAK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-02-07
TADEUSZ EDMUND SOBAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-22
2002-02-07
KRZYSZTOF EDWARD TRUCHEL
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2002-08-13
KRZYSZTOF MACIEJ WOJDAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-07
2003-06-23
WALDEMAR STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-08-13
2006-01-27
MARIA TERESA ŁUBIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2007-05-16
JANINA MARIA GRALEWSKA KRUPA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-23
2007-05-16
MAŁGORZATA ELŻBIETA KRASNODĘBSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-27
2007-05-16
BEATA MADURSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-27
2007-05-16
RYSZARD ZAKRZEWSKI
Powiernik
2004-12-07
2011-03-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).
GRZEGORZ KRZYSZTOF MUŚKO
PREZES
2001-10-22
2002-08-13
BARBARA ELŻBIETA POPEK
WICEPREZES
2001-10-22
2002-02-07
BOGDAN STRYJCZYK
WICEPREZES
2002-02-07
2002-08-13
WOJCIECH MARIAN GRODZKI
WICEPREZES
2002-02-07
2002-08-13
KRZYSZTOF MACIEJ WOJDAK
PREZES (WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO 30.11.2002 R.)
2002-08-13
2002-12-18
KRZYSZTOF MACIEJ WOJDAK
PREZES ZARZĄDU - WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DO DNIA 31.05.2003 R.
2002-12-18
2003-06-23
KRZYSZTOF MACIEJ WOJDAK
PREZES ZARZĄDU
2003-06-23
2006-01-27
WOJCIECH MARIAN GRODZKI
PREZES (WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEZ RN)
2007-05-16
2011-03-25
HALINA ZOFIA MARTOWICZ
WICEPREZES CZŁONEK ZARZĄDU (WYZNACZONY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PRZEZ RN)
2007-05-16
2011-03-25
WANDA MAGDALENA ŁĄCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-16
2011-03-25
2001-10-22
2010-01-14
SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA ZIEMI MAZOWIECKIEJ
2001-10-22
2002-02-07
DREWNIANA, 5, WARSZAWA, 00-345, WARSZAWA, POLSKA
2002-02-07
2002-12-18
KONDRATOWICZA, 18, WARSZAWA, 03-285, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie