KRS 0000037033
NIP5250012113
REGON00622813500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM I"
Krótka nazwaMIESZKANIOWA "CENTRUM I"
Data rejestracji 22 sie 2001 (23 lata temu) 22 sie 2001
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres ŚWIĘTOKRZYSKA, 31/33A, WARSZAWA, 00-049, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 5250012113
data rejestracji 25 sie 1993
status Czynny
71102011560000780200073718
PKO Oddział 14 w Warszawie
ul. Leona Kruczkowskiego 6 00-412 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMAŁGORZATA JAROCKA
Prokurent
2011-11-22
2013-01-10
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
RAFAŁ WŁADYSŁAW ROSŁONIEC
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2011-11-22
KRYSTYNA ELŻBIETA PEPLA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2013-07-29
JERZY WIETESKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2013-07-29
JERZY ANDRZEJ STARCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2013-07-29
BARBARA MICHAŁOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2011-11-22
ADAM HUBERT RZYMKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2011-11-22
ANDRZEJ ANTONI OSTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2011-11-22
EWA MARIA WOLSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2013-07-29
MARIAN SOBOCIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2011-11-22
ELŻBIETA ZOFIA TYM
Członek Organu Nadzoru
2006-10-23
2013-07-29
ARTUR TADEUSZ WILCZEK
Beneficjent
BARBARA ANNA WOLSKA
Beneficjent
ARTUR TADEUSZ WILCZEK
zgłaszający - członek zarządu
BARBARA ANNA WOLSKA
zgłaszający - członek zarządu
ROMAN WIESŁAW MIELCAREK
Pełnomocnik
2014-02-10
2014-05-13
PEŁNOMOCNICTWO ŁĄCZNE, DO REPREZENTACJI SPÓŁDZIELNI UPOWAŻNIONY JEST PEŁNOMOCNIK Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MAŁGORZATA KATARZYNA ZŁOTKOWSKA
Pełnomocnik
2014-05-13
2019-11-13
PROKURA OBEJMUJE PRAWO DO WYKONYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPRAW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WOBEC OSÓB TRZECICH ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
BARBARA ANNA WOLSKA
Pełnomocnik
2023-01-19
2023-05-08
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" W WARSZAWIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH: 1) PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW I WŁAŚCICIELI PRAW DO LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" O TREŚCI POŚWIADCZAJĄCEJ RODZAJ UPRAWNIEŃ DO LOKALI: DO CELÓW ZBYCIA LOKALI, USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI, DO DZIAŁU SPADKU, PODZIAŁU MAJĄTKU DOROBKOWEGO, DO SĄDU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO DLA CELÓW ZAKŁADANIA KSIĄG WIECZYSTYCH DLA LOKALI, 2) PRZYJMOWANIA I WYKREŚLANIA Z REJESTRU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I", 3) ZAWIERANIA, ZMIAN I ROZWIĄZYWANIA UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I", 4) ZAWIERANIA, ZMIAN I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI LOKALI, PRZEKSZTAŁCANIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ, 5) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SPÓŁDZIELNI PRZED: A) URZĘDAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, W TYM M.IN. PRZED URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, B) BANKAMI, C) CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" I MIESZKAŃCAMI, D) OSOBAMI TRZECIMI (W SZCZEGÓLNOŚCI KONTRAHENTAMI, PRACOWNIKAMI ITP.).
BARBARA ANNA WOLSKA
Pełnomocnik
2023-08-23
2023-10-16
PEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" W WARSZAWIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W NASTĘPUJĄCYCH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH: 1) PODPISYWANIA ZAŚWIADCZEŃ DLA CZŁONKÓW I WŁAŚCICIELI PRAW DO LOKALI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" O TREŚCI POŚWIADCZAJĄCEJ RODZAJ UPRAWNIEŃ DO LOKALI: DO CELÓW ZBYCIA LOKALI, USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI, DO DZIAŁU SPADKU, PODZIAŁU MAJĄTKU DOROBKOWEGO, DO SĄDU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO DLA CELÓW ZAKŁADANIA KSIĄG WIECZYSTYCH DLA LOKALI, 2) PRZYJMOWANIA I WYKREŚLANIA Z REJESTRU CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I", 3) ZAWIERANIA, ZMIAN I ROZWIĄZYWANIA UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I", 4) ZAWIERANIA, ZMIAN I ROZWIĄZYWANIA UMÓW ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI LOKALI, PRZEKSZTAŁCANIA SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO LOKALI W ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ, 5) REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" WE WSZELKICH SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SPÓŁDZIELNI PRZED: A) URZĘDAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ, W TYM M.IN. PRZED URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, B) BANKAMI, C) CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM I" I MIESZKAŃCAMI, D) OSOBAMI TRZECIMI (W SZCZEGÓLNOŚCI KONTRAHENTAMI, PRACOWNIKAMI ITP.).
ARTUR TADEUSZ WILCZEK
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
BARBARA ANNA WOLSKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA
WOJCIECH BOLESŁAW KRÓL
PREZES ZARZĄDU
2004-10-15
2012-03-05
JERZY JANUS
CZŁONEK ZARZĄDU OD 15.09.2003 DO 14.03.2004 R.
2003-10-21
2004-04-23
JERZY JANUS
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-23
2004-10-15
ELŻBIETA ZOFIA TYM
P.O. CZŁONKA ZARZĄDU
2002-01-11
2002-06-27
WOJCIECH BOLESŁAW KRÓL
PREZES ZARZĄDU OD 05.09.2003 DO 31.12.2004 R.
2003-10-21
2004-10-15
JERZY JANUS
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2004-10-15
2012-11-08
JERZY JANUS
PREZES ZARZĄDU
2012-11-08
2013-10-28
ELŻBIETA ZOFIA TYM
CZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ DO DNIA 27.02.2012 R.
2012-01-31
2012-03-05
ELŻBIETA ZOFIA TYM
CZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ OD DNIA 28.02.2012 R. DO DNIA 28.03.2012 R.
2012-03-05
2012-04-04
KRYSTYNA ELŻBIETA PEPLA
CZŁONEK ZARZĄDU DELEGOWANY Z RADY NADZORCZEJ OD DNIA 29.03.2012 DO DNIA 29.05.2012 R.
2012-04-04
2012-06-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10585140.86 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10585140.86 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 9100390.57 |
I. Amortyzacja | 24615.77 |
II. Zużycie materiałów i energii | 2124091.63 |
III. Usługi obce | 2613408.97 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 714145.27 |
V. Wynagrodzenia | 2504166.91 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 535959.45 |
– emerytalne | 260379.87 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 584002.57 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1484750.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 19224.44 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 30030.69 |
III. Inne koszty operacyjne | 30030.69 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1473944.04 |
G. Przychody finansowe | 167619.31 |
II. Odsetki, w tym: | 167619.31 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1538.04 |
I. Odsetki, w tym: | 0 |
IV. Inne | 1538.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1640025.31 |
J. Podatek dochodowy | 614985 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2517740.13 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40671217.29 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 27060129.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 17046875.45 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5489970.99 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2005543.1 |
VI. Zysk (strata) netto | 2517740.13 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13611087.62 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2432763.95 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2432763.95 |
E. inne | 2432763.95 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10939158.26 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4178536.94 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3342630.59 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 355595.76 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 76442.96 |
I. inne | 403867.63 |
4. Fundusze specjalne | 6760621.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239165.41 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239165.41 |
Aktywa razem | 40671217.29 |
A. Aktywa trwałe | 20776184.2 |
B. Aktywa obrotowe | 19895033.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 821835.65 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 821835.65 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 326706.31 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 219474.22 |
C. inne | 72115.39 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 203539.73 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18604783.57 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18604783.57 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18604783.57 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18604783.57 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 468413.87 |
2001-08-22
2004-12-27
CHMIELNA, 35, WARSZAWA, 00-021, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie