KRS 0000150138
NIP9691317683
REGON27794269300000
NazwaZAKŁAD GALWANICZNY "ŁABĘDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD GALWANICZNY "ŁABĘDY"
Data rejestracji 05 lut 2003 (22 lata temu) 05 lut 2003
Data usunięcia 28 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MECHANIKÓW, 9, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 660000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691317683
data rejestracji 01 sty 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALEAGNIESZKA GAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-22
2011-07-20
MAREK TYMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2013-07-25
2013-10-31
ARTUR FILIP
Członek Organu Nadzoru
2013-10-31
2015-04-14
KRYSTIAN POWALLA
Członek Organu Nadzoru
2015-04-14
2016-04-13
TOMASZ POLUS
Członek Organu Nadzoru
2015-04-14
2016-04-13
EDWARD JAN JASKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2013-07-25
CZESŁAW ZYGMUNT PANEK
Członek Organu Nadzoru
2003-02-05
2008-07-03
SŁAWOMIR JAGOSZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-31
2011-09-23
MIROSŁAWA MINICH
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2016-04-13
MACIEJ SKUDLIK
Członek Organu Nadzoru
2008-07-03
2009-03-31
Wspólnik
2003-02-05
2021-05-28
1188 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 594.000,00;-ZŁ
27182975400000
TOMASZ ANDRZEJ ZAJĄC
Wspólnik
2003-02-05
2017-12-04
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.000,00;-ZŁ
JANUSZ HENRYK ŁAPIŃSKI
Wspólnik
2017-12-04
2021-05-28
132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.000,00 ZŁ
DANUTA KATARZYNA SIKORA
Prokurent
2003-02-05
2013-10-31
SAMODZIELNA
ROMAN WIŚNIEWSKI
Likwidator
2013-10-31
2021-05-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI MOŻE LICZYĆ OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMOISTNY.
TOMASZ ANDRZEJ ZAJĄC
PREZES ZARZĄDU
2003-02-05
2013-04-10
MIROSŁAWA ALICJA MINICH
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU OD 1.03.2013 R. DO 25.03.2013 R.
2013-04-05
2013-04-10
KRZYSZTOF ZIĘBA
PREZES ZARZĄDU
2013-04-10
2013-10-31
2003-02-05
2013-10-31
ZAKŁAD GALWANICZNY "ŁABĘDY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie